FRIENDS OF EASTWOODS PARK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting children, young people, elderly and those on low incomes through our food bank, school uniform scheme, community hub providing sports equipment for use within the park. Making environmental improvements in our park. Providing a space for community groups to meet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £8,950 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Northumberland
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Ineson | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
HAYLEY DICKINSON | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
ALEXANDRA BOND | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | 04/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.86k | £128.10k | £63.44k | £85.95k | £131.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.14k | £78.74k | £64.12k | £132.05k | £122.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £27.67k | £25.12k | £14.50k | £8.95k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2023 | 06 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2022 | 25 Mehefin 2023 | 141 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2022 | 25 Mehefin 2023 | 141 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 04 Ebrill 2021 | 22 Medi 2022 | 230 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 04 Ebrill 2021 | 22 Medi 2022 | 230 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Chwefror 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 22 Medi 2022 | 594 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF PRUDHOE WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN CO-OPERATION WITH A STATUTORY AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS. TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Miners Lamp Cafe
Eastwoods Road
PRUDHOE
Northumberland
NE42 5DT
- Ffôn:
- 07547 616194
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window