SCEPTRE OF MERCY MINISTRY AKA CARING ARMS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Caring Arms is involved helping existing orphanges in rural areas in Nigeria. We help with feeding, clothes, education and other neccessities where possible. Caring Arms also cares for less privileged members of the society including widows. Our aim is to help them acquire neccessary skills to become self -sufficient. The charity is also into the advancement of the christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
- Nigeria
Llywodraethu
- 08 Mai 2019: CIO registration
- CARING ARMS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMAMOKE IDEHEN | Cadeirydd | 18 February 2018 |
|
|
||||
ARIEL YOCHANAN | Ymddiriedolwr | 18 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £4.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 90 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 312 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 16 Rhagfyr 2024 | 319 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 20 Mawrth 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 20 Mawrth 2023 | 412 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | 15 Ebrill 2021 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 08 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT LIMITING THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, LECTURES, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN RELIGION. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
285 FULBOURNE ROAD
LONDON
E17 4HL
- Ffôn:
- 07598255059
- E-bost:
- somm.outreach@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window