ymddiriedolwyr HEALTH SERVICES RESEARCH UK
Rhif yr elusen: 1182643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Judith Anne Smith | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Dr Ashrafunnesa Khanom | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Professor Yvonne Frances Birks | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Lynn Rachel Laidlaw | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Professor Peter John Bower | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Nina Mei Hemmings | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Dr Gemma McKenna-Martin | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||
Pearl Shirley Adikwor Saadi | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Robert Newton | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Temidayo Mary Ajakaiye FCCA DChA | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Professor Gary Ashley Ford | Ymddiriedolwr | 15 January 2020 |
|
|
||||
Tara Lamont | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Dr Angus Ian Gerard Ramsay | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Andrew David Hutchings | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Kieran Michael Joseph Walshe PhD | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.