Hanes ariannol MOUNT ZION BAPTIST CHURCH, CARDIGAN

Rhif yr elusen: 1181382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £157.21k £92.94k £88.78k £96.54k £120.25k
Cyfanswm gwariant £125.97k £100.06k £90.05k £91.01k £126.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £3.96k £4.00k