ymddiriedolwyr PELVIC, OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL PHYSIOTHERAPY (POGP)
Rhif yr elusen: 1181424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Kate Lough | Cadeirydd | 29 October 2019 |
|
|
||||
Alexandra Stephenson | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Danielle Alebon | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Deborah Dillon | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Grainne Donnelly | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Helen Shepherd MSc | Ymddiriedolwr | 07 December 2021 |
|
|
||||
Jane Harvey Dixon FCSP | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Miti Rach | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Dr Gillian Campbell | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Debbie Plowman | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Shirley Bustard MSc | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.