ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY STAPLETON BRISTOL
Rhif yr elusen: 1182398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diana Elizabeth Price | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rosalind Ann Bradley | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Gwenyth Lynne Monks | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Benjamin Harding | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Duncan Struthers | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Linda Reeve | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
David Bate | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Pauline March | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Richard Thomas Monks | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Delia Jane Beake | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
Rev Victoria Louise Wicks | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
Deborah Mulvihill | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Ian Duff Serjeant | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Rev Ruth Mary Harding | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.