Hanes ariannol SEATON ROSS PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 513185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.21k £3.04k £4.35k £5.75k £5.08k
Cyfanswm gwariant £4.43k £3.82k £6.12k £5.94k £4.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A