GATESHEAD MUSICAL THEATRE COMPANY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Producing and performing musical productions with the company, providing an opportunity for both males and females of all ages, abilities and backgrounds with full inclusion and without discrimination through performing arts, dance, drama and music. To encourage all members to reach their full potential in a safe and caring environment and cultivate and encourage public appreciation of the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gateshead
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Brannigan-Howes | Cadeirydd | 17 July 2018 |
|
|
||||
Victoria Routledge | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Gary Nugent | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Fiona Routledge | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Zoe Kyle | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Carol Bannerman | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sonya Thompson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Lena Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Michael Stafford | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.64k | £6.26k | £2.50k | £16.89k | £16.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.16k | £5.49k | £2.35k | £15.13k | £8.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £199 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 02 Hydref 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 02 Hydref 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 26 Medi 2024 | 392 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 26 Medi 2024 | 392 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 03 Ebrill 2023 | 215 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 13 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 07 Medi 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 10 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Dec 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH PERFORMING ARTS, DANCE, DRAMA AND MUSIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Torquay Gardens
GATESHEAD
Tyne And Wear
NE9 6XB
- Ffôn:
- 07703667491
- E-bost:
- GatesheadMTC@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window