SHEFFIELD BARBERSHOP HARMONY CLUB

Rhif yr elusen: 1181482
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects by any means the trustees see fit, including through the presentation of public concerts and recitals; to provide, through the Hallmark of Harmony Barbershop chorus, facilities which promote the practice or enjoyment of the art of music for recreation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £36,913
Cyfanswm gwariant: £44,171

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Sheffield

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Ionawr 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Philippa Elizabeth Quick Goodall Ymddiriedolwr 19 March 2025
Dim ar gofnod
Jonny Beedon Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Paul Searson Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Graham Porter Ymddiriedolwr 09 November 2021
Dim ar gofnod
Shirley Course Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Philip Roger Gill Ymddiriedolwr 06 November 2018
Dim ar gofnod
Julian Paul Roberts Ymddiriedolwr 06 November 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.20k £22.17k £22.54k £23.76k £36.91k
Cyfanswm gwariant £15.94k £10.21k £29.79k £20.79k £44.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 01 Mai 2025 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 01 Mai 2025 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 11 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 24 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 16 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 13 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 13 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
47 Cairns Road
SHEFFIELD
Sheffield
Please select...
S10 5NA
Ffôn:
07790 138677