THE RANK PRIZE FUNDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objectives of the Funds include the advancement and promotion for the public benefit of knowledge, education and learning in all or any of the following sciences: Crop husbandry; Human nutrition; Animal nutrition; and the inter-face between optics and electronics and related phenomena. The Funds operate throughout England, Wales and Scotland.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 263819 THE RANK PRIZE FUND
- 13 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
- RANK PRIZE FUND (Enw gwaith)
- THE RANK PRIZE FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Stuart Huxley Cowen | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|
||||
Dr Claire Madden-Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
ANDREW EDWARD COWEN | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Professor Julia Stretton Higgins | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR WILLIAM ARNOT WAKEHAM | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Professor Donal Bradley | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Carol Susan Taylor | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Professor John Cummings Mathers | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £370.28k | £456.00k | £288.00k | £353.00k | £407.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £338.18k | £549.00k | £869.00k | £869.00k | £861.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 NOV 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11 JUN 2019
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ('OBJECTS') ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: 1. FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE KNOWLEDGE AND EDUCATION IN ALL OR ANY OF THE FOLLOWING SCIENCES: A. NUTRITION, NAMELY THE SCIENCE OF (I) CROP HUSBANDRY (II) HUMAN NUTRITION AND (III) ANIMAL NUTRITION AS DISTINCT FROM ANIMAL HUSBANDRY; AND B. THE INTERFACE BETWEEN THE SCIENCE OF OPTICS AND THE SCIENCE OF ELECTRONICS (KNOWN AS "OPTO-ELECTRONICS") AND IN CLOSELY RELATED PHENOMENA, IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, THROUGH THE PROVISION OF SYMPOSIUMS, AND THROUGH THE PROVISION OF GRANTS TO FUND RESEARCH IN THE ABOVE SCIENCES, LEADING TO THE EVENTUAL DISSEMINATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH BY THOSE CONDUCTING THE RESEARCH. 2. SUCH OTHER PURPOSES WHICH MAY BE CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
19-21 Garden Walk
LONDON
EC2A 3EQ
- Ffôn:
- 02078347731
- E-bost:
- enquiries@rankprize.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window