Ymddiriedolwyr Trelawnyd Memorial Hall and Community Association
Rhif yr elusen: 1184352

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruby Bridget Richards | Cadeirydd | 19 July 2019 |
|
|
||||
Ian Papworth | Ymddiriedolwr | 07 December 2024 |
|
|
||||
Gwawr Angharad Cooper | Ymddiriedolwr | 27 January 2024 |
|
|
||||
Alun Hughes | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
DAVID HENRY ELLIS | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
MIlenka Pilar Le Vay | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
DAVID John SMITH | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|||||
William Roger Jones | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
||||
Linda Evan M ed | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Glyn Rose | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.