LYME DISEASE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lyme Disease UK strives to raise awareness of Lyme disease and provide support for those suffering from the illness. We operate online but also attend and host a range of events. Our aim is to raise money to continue spreading awareness but also to help fund research and patient grants in the future. We are very active on social media and we provide a wealth of information on our website.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 February 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2019: CIO registration
- LDUK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Elizabeth Metcalf | Cadeirydd | 08 September 2018 |
|
|
||||
James Herbert | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Sarah Herbert | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Julia Knight | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/02/2020 | 25/02/2021 | 25/02/2022 | 25/02/2023 | 25/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.38k | £23.73k | £45.29k | £34.83k | £43.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.40k | £14.30k | £31.70k | £45.13k | £37.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2024 | 04 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2022 | 27 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PREVENTION OF LYME DISEASE AND THE RELIEF OF PEOPLE WITH LYME DISEASE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: (1) RAISING AWARENESS ABOUT THE CAUSES AND DANGERS OF LYME DISEASE AND WAYS TO PREVENT TICK BITES; (2) PROVIDING AND PUBLISHING INFORMATION ABOUT LYME DISEASE AND WHERE PRACTICAL HELP AND SUPPORT CAN BE FOUND FOR SUFFERERS; (3) MAKING GRANTS TO FUND RESEARCH INTO LYME DISEASE AND THE TREATMENT OF THE DISEASE, PROVIDED THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE PUBLISHED; (4) WORKING WITH OTHERS TO SUPPORT IMPROVEMENTS TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LYME DISEASE, INCLUDING TO THE NATIONAL GUIDELINES FOR DIAGNOSIS, TREATMENT AND CARE; (5) MAKING GRANTS TO PAY FOR PERSONAL CARE AND OTHER CHARITABLE SHORT OR LONG TERM NEEDS OF PEOPLE WITH LYME DISEASE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lyme Disease UK (LDUK)
Lytchett House
13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
- Ffôn:
- 01202022437
- E-bost:
- admin@lymediseaseuk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window