Hanes ariannol LYMM & THELWALL U3A

Rhif yr elusen: 1182457
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.76k £1.70k £5.20k £12.43k £19.83k
Cyfanswm gwariant £7.61k £2.35k £6.40k £10.16k £15.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A