Ymddiriedolwyr THE NORTH HOLDERNESS MUSEUM OF VILLAGE LIFE (HORNSEA MUSEUM)
Rhif yr elusen: 1181231

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nial adams | Cadeirydd | 11 May 2015 |
|
|
||||
Timothy Stewart Mills | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Robert Michael Allen | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
sarah clare curtis | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
susan rhodes | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
nicholas burton | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
andrew sidwell | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
ALISON JENNIFER PEACOCK | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Julian Geoffrey Musik | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.