Hanes ariannol TELFORD OCCUPATIONAL HEALTH SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 513220
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £783.05k | £779.92k | £759.46k | £784.33k | £805.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £790.64k | £769.74k | £769.60k | £808.89k | £783.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £1.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £779.92k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £783.05k | £0 | £756.31k | £780.93k | £801.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £3.16k | £3.39k | £3.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £788.32k | £0 | £769.60k | £808.89k | £233.35k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £549.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.32k | £0 | £0 | £0 | £3.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £769.74k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.