ymddiriedolwyr Harry's Hydrocephalus Awareness Trust
Rhif yr elusen: 1183086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harri Mead | Cadeirydd | 08 March 2020 |
|
|
||||
Victoria Wall | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Ashwin Kumaria | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|
||||
Louise Fleming | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
NAGHZA KHOKHAR | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
Non Hill | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Faith Kitchen | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
Matthew Coates | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
||||
Lucy Mu | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
||||
Michael Thwaites | Ymddiriedolwr | 11 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.