SITA WELFARE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity, as stated in its governing document, are to: 1) Relief sickness and the preservation of health in India and other parts of the world in particular, but not exclusively, by providing or assisting in the provision of medical and healthcare advice and information. 2) To advance the education of children and young people who are socially and economically disadvantaged.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- India
Llywodraethu
- 23 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Surendra Kumar Verma | Cadeirydd | 23 January 2019 |
|
|
||||
Dr Jay Verma | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
DR SUKIN NATARAJAN | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Dr Anju Verma | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
SARBRINDER SIDHU | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.26k | £6.18k | £5.00k | £5.00k | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95k | £938 | £958 | £7.92k | £2.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 26 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 28 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH IN INDIA AND OTHER PARTS OF THE WORLD IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDICAL AND HEALTHCARE ADVICE AND INFORMATION. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHO ARE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN INDIA, BY MAKING GRANTS TO HELP FUND THEIR EDUCATION AT SCHOOL, COLLEGE OR UNIVERSITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WARD WILLIAMS BUSINESS ADVISORS LTD
BAY LODGE
36 HAREFIELD ROAD
UXBRIDGE
UB8 1PH
- Ffôn:
- 07566887521
- E-bost:
- sitawelfaretrust@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window