HEART SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly exercise and relaxation sessions for persons in Stockton, Billingham and Hartlepool with heart and circulatory conditions. Sessions led by BACPR level 4 qualified tutors. Sharing experiences in group discussions and social events provide practical support. Referrals from hospitals and GPs etc. and by self-referral with authorisation of fitness for exercise. Family and friends welcome.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hartlepool
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2019: CIO registration
- HEART SUPPORT (NORTH TEES AND HARTLEPOOL) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Robinson | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||
ARTHUR GILES ALEXANDER JEFFERSON YOUNG | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Michael Dicken | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Doreen Hare | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Anthony Walker | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Sheila Maureen Sargent | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Alan Atkinson | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Heather Anne Bunce | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.32k | £12.25k | £17.01k | £17.33k | £19.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.40k | £8.31k | £13.91k | £15.88k | £15.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE SUPPORT FOR PERSONS WITH HEART AND CIRCULATORY CONDITIONS AND TO PROMOTE THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THEIR HEALTH. THE AREA OF BENEFIT FOR THE ORGANISATION IS PREDOMINATELY THE NORTH TEES AND HARTLEPOOL AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Upsall Grove
STOCKTON-ON-TEES
Cleveland
TS19 7BJ
- Ffôn:
- 01642653638
- E-bost:
- HEATHER.BUNCE007@GMAIL.COM
- Gwefan:
-
heartsupportnth.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window