THE BRITISH INHERITED METABOLIC DISEASE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve, for the benefit of the public, persons suffering from inherited metabolic disease by advancing the education of professionals involved in their diagnosis, care and treatment; and To promote, for the benefit of the public, research into the treatment of inherited metabolic disease.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

24 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1006789 THE BRITISH INHERITED METABOLIC DISEASE GROUP
- 21 Mehefin 2019: CIO registration
- BIMDG (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr James Edward Davison | Cadeirydd | 01 July 2017 |
|
|
||||
Dr Eamon McCarron | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Dr Saikat Santra | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Dr Amanda Lam | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Dr Nathan Cantley | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dr Germaine Pierre | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Caller | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Bernd Schwahn | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Katie Redwood | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Louise Victoria Robertson | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Melanie Jayne Mcsweeney | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Dr Nishan Guha | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Jennie Freestone | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Dr Shona Lindsay Crawford Brothwell | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Hoi Yee Wu | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Sergei Korenev | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Charlotte Helen Dawson | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Faiza Adrees | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Bernadette Catherine O'Reilly | Ymddiriedolwr | 03 October 2019 |
|
|
||||
Dr Donna Maria Fullerton | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Dr Marianne Barr | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Robert Richard Barski FRCPath | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Rachel Helen Skeath MSc | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.35k | £21.45k | £12.43k | £13.75k | £12.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.18k | £18.33k | £6.08k | £20.68k | £9.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2019
(Mae'r cyfrifon |
27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 3.1 TO RELIEVE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PERSONS SUFFERING FROM INHERITED METABOLIC DISEASE BY ADVANCING THE EDUCATION OF PROFESSIONALS INVOLVED IN THEIR DIAGNOSIS, CARE AND TREATMENT; AND 3.2 TO PROMOTE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, RESEARCH INTO THE TREATMENT OF INHERITED METABOLIC DISEASE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEWITSONS
SHAKESPEARE HOUSE
42 NEWMARKET ROAD
CAMBRIDGE
CB5 8EP
- Ffôn:
- 02074059200
- E-bost:
- james.davison@gosh.nhs.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window