THE REV. TED BAINES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) Making grants and awards to charities registered with the Charity Commission 2) Providing (within available resources), financial matched funding in support of younger generations (here defined as individuals born after 1 January 1990), to encourage, promote and support them in furthering charitable purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIM BAINES | Cadeirydd | 30 July 2018 |
|
|||||
Laura Bos | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Rachel Hennessy | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Rachel Baines | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.65k | £21.63k | £8.68k | £9.53k | £17.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.04k | £18.42k | £19.28k | £5.41k | £9.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Tachwedd 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 07 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO THOSE CHARITABLE PURPOSES WHICH THE LATE REV TED BAINES AND HIS IMMEDIATE FAMILY SUPPORTED IN HIS LIFETIME FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: · MAKING GRANTS AND AWARDS TO CHARITIES REGISTERED WITH THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES BUT EXCLUDING ANY SUCH GRANTS WHICH THE TRUSTEES BELIEVE WOULD BE INCOMPATIBLE WITH CHRISTIAN BELIEF AND ETHOS · PROVIDING (WITHIN AVAILABLE RESOURCES), FINANCIAL MATCHED FUNDING IN SUPPORT OF YOUNGER GENERATIONS (HERE DEFINED AS INDIVIDUALS BORN AFTER 1 JANUARY 1990), TO ENCOURAGE, PROMOTE AND SUPPORT THEM IN FURTHERING CHARITABLE PURPOSES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RED ROOFS
STATION ROAD
FLAX BOURTON
BRISTOL
BS48 1UA
- Ffôn:
- 07771547229
- E-bost:
- tim@bcsconsultants.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window