CAMBRIDGE JEWISH RESIDENTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Jewish Faith for the benefit of those inhabitants of the area, in particular but not exclusively through holding religious services; providing education in the Jewish culture and religion and through the provision of burial in accordance with Jewish rites for the benefit of those inhabitants of the area of benefit being persons of the Jewish Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 23 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 289724 CAMBRIDGE JEWISH RESIDENTS ASSOCIATION
- 29 Ionawr 2020: CIO registration
- CAMBRIDGE JEWISH RESIDENTS ASSOCIATION CHEVRA KADISHA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY MARILYN FERSHT | Cadeirydd | 29 January 2020 |
|
|
||||
Ruth Bernice Katz | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Dr Kathrin Peters | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Eva Simmons | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sylvia Morris Treasurer | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Dr Rachel Elizabeth Meller | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Dr Tirza Bleehen | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Ruth Helena Barnett | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Dr Robert Marks | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Valerie Collis | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £8.25k | £7.77k | £12.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £8.21k | £7.08k | £7.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 15 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 29 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 24 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 29 Jan 2020 as amended on 29 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH FAITH FOR THE BENEFIT OF THOSE INHABITANTS OF THE AREA, IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH HOLDING RELIGIOUS SERVICES; PROVIDING EDUCATION IN THE JEWISH CULTURE AND RELIGION AND THROUGH THE PROVISION OF BURIAL IN ACCORDANCE WITH JEWISH RITES FOR THE BENEFIT OF THOSE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT BEING PERSONS OF THE JEWISH FAITH. (2) THE RELIEF FROM NEED, POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS OF JEWISH PERSONS AND OTHERS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT, INCLUDING MAKING GRANTS TO JEWISH CHARITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
32 Haverhill Road
Stapleford
CAMBRIDGE
CB22 5BX
- Ffôn:
- 01223 845201
- E-bost:
- info@kmmt.org.uk
- Gwefan:
-
cambridgejewishresidents.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window