ymddiriedolwyr 53RD LEICESTER (BIRSTALL ST JAMES) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1181325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Paul Kerchey | Cadeirydd | 23 April 2015 |
|
|
||||
Victor John Dolby | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS FARNHAM | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
||||
Samuel Terrance Bone | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
NICHOLAS BRYAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2007 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Farnham | Ymddiriedolwr | 07 June 2005 |
|
|
||||
Gerald Andrew Sessions | Ymddiriedolwr | 15 April 2000 |
|
|
||||
David John Mason | Ymddiriedolwr | 17 September 1994 |
|
|||||
Keith Baxter Torrance | Ymddiriedolwr | 27 May 1994 |
|
|
||||
ROBIN HALL | Ymddiriedolwr | 08 May 1987 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.