NUTTER FIELD CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Nutter Field CIO owns a piece of land in Nutter Lane Wanstead which it rents out to provide outdoor space and buildings to 3 local sports clubs Drummond Tennis Club, Wanstead Central Bowls Club and Wanstead and Snaresbrook Cricket club. The aim of the charity is to help facilitate sporting opportunities for children in the local community who may have limited access to other sports facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Redbridge
Llywodraethu
- 09 Chwefror 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 271454 GERTRUDE EMILY NUTTER (NUTTER FIELD SPORTS GROUND)
- 23 Gorffennaf 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Hepworth-Jones | Cadeirydd | 16 January 2021 |
|
|
||||
Rev Olive Eleanor Thursby | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|
||||
Mary Shaw | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.83k | £4.68k | £1.93k | £4.98k | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.77k | £181 | £206 | £10.25k | £541 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 18 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
TO HOLD AND MANAGE THE SPORTS GROUND KNOWN AS NUTTER FIELD SPORTS GROUND, WANSTEAD, FOR SUCH LEGALLY CHARITABLE PURPOSES AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK PROPER FOR THE BENEFIT OF ALL OR ANY OF THE CHURCHES, CHAPELS, DAY SCHOOLS, SUNDAY SCHOOLS, EDUCATIONAL INSTITUTES OR ASSOCIATIONS OF THE SAID PARISH OF WANSTEAD AND THE IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD AND OF THE POOR, THE INHABITANTS OR ANY SUCH OTHER PERSONS OF THE SAID PARISH AND THE IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Rectory
37 Wanstead Place
Wanstead
London
E11 2SW
- Ffôn:
- 07711811688
- E-bost:
- wansteadparishadmin@uwclub.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window