PENDLE HIPPODROME THEATRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To own, administer and maintain the Theatre premises for the benefit of the Pendle Hippodrome Theatre Company, Pendle Hippodrome Youth Theatre and various other groups and organisations who hire the Theatre for the benefit of the wider local community. To encourage, support and promote community involvement, local productions, festivals etc. The Theatre is run solely on a voluntary basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,100 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN MASON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Patricia Lisa Manley | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Neil James GOODALL | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
Helen Louise Nelson | Ymddiriedolwr | 08 March 2019 |
|
|
||||
Martin Derick Cleaver | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
Stevan Manley | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|||||
David Farrer | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
MR JOE WHITTAM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KARIN MICHELLE WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL SMITH THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH WALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.12k | £49.51k | £123.93k | £166.08k | £168.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.59k | £55.46k | £57.49k | £137.88k | £143.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.96k | £16.30k | £25.95k | £11.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 SEPTEMBER 1982
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION, PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, TELEVISION, CINEMA, MIME, IMPROVISATION, DANCE, SINGING AND MUSIC AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIPPODROME THEATRE
NEW MARKET STREET
COLNE
LANCASHIRE
BB8 9BJ
- Ffôn:
- 01282863210
- E-bost:
- phtheatre@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window