THE PETE ATKINS YOUTH HOCKEY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enabling Schools to provide Hockey coaching as part of the curriculum and/or as an after School Activity. Also encourage participation in organised competitions with other schools. Provide small grants or equipment to help young players enter the world of Hockey or to achieve there ambitions to be the best they can be at the sport.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Portsmouth
- Hampshire
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2018: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Colin Ball | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|
||||
Nadia Moore | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Baldev Laly | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Neil Petfield | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Mr Peter Anthony Russell | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
David Wesley Sims | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Mr Alfred William Wimshurst | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.00k | £0 | £367 | £1.05k | £244 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00k | £250 | £1.42k | £3.14k | £6.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 10 DEC 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY MAKING GRANTS TO SUPPORT YOUTH HOCKEY DEVELOPMENT IN PORTSMOUTH AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 BROOK GARDENS
EMSWORTH
PO10 7JY
- Ffôn:
- 07771797161
- E-bost:
- trustees@payhf.org.uk
- Gwefan:
-
payhf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window