INTERNATIONAL CARDIOMYOPATHY NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education of healthcare professionals regarding cardiomyopathy and related conditions Promotion of research into cardiomyopathy and related conditions Establishment of best practice in the treatment and management of cardiomyopathy and related conditions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Groeg
- Gwlad Belg
- Ireland
- Sbaen
- Unol Daleithiau
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2019: CIO registration
- ICON (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Perry Mark Elliott | Cadeirydd | 18 July 2019 |
|
|
||||
Prof. Guiseppe Limongelli | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Prof. Jolanda Van Der Velden | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Prof. Eloisa Arbustini | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Dr Juan Ramon Gimeno Blanes | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Dr Aristides Anastasakis | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Prof. Ales Linhart | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Dr Lucie Carrier | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Dr Juan Pablo Kaski | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Professor Iacopo Olivotto | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £120.36k | £45.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £41.77k | £104.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONAL ON THE SUBJECT OF CARDIOMYOPATHY AND RELATED DISEASES OF THE HEART MUSCLE THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL LEARNING OPPORTUNITIES AND OTHER METHODS THAT TRUSTEES SEE FIT SO AS TO IMPROVE THE DETECTION AND TREATMENT OF SUCH DISEASES FOR THE PUBLIC BENEFIT. (2) TO IMPROVE THE HEALTH OF PEOPLE AFFECTED BY CARDIOMYOPATHY AND RELATED DISEASES OF THE HEART MUSCLE THROUGH THE PROMOTION AND FACILITATION OF RESEARCH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL ASPECTS OF CARDIOMYOPATHY AND RELATED DISEASES OF THE HEART MUSCLE BY PROVIDING NETWORKING OPPORTUNITIES FOR RESEARCHERS, SUPPORT AND ADVICE TO RESEARCHERS AND OTHER MEANS TRUSTEES SEE FIT. (3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF HEALTHCARE PROFESSIONALS WORLDWIDE THROUGH THE DISSEMINATION OF THE RESULTS OF RESEARCH INTO CARDIOMYOPATHY AND RELATED DISEASES OF THE HEART MUSCLE. (4) TO IMPROVE THE HEALTH OF PEOPLE AFFECTED BY CARDIOMYOPATHY AND DISEASES OF THE HEART MUSCLE WORLDWIDE THROUGH THE CREATION, MONITORING AND DEVELOPMENT OF RELEVANT GUIDANCE ON THE TREATMENT OF SUCH DISEASES. (5) TO IMPROVE THE HEALTH OF PEOPLE AFFECTED BY CARDIOMYOPATHY WORLDWIDE THROUGH COLLABORATION WITH RELEVANT STAKEHOLDERS IN ADVOCATING FOR IMPROVE ACCESS TO TREATMENT FOR PEOPLE AFFECTED BY SUCH DISEASES. (6) TO INCREASE AWARENESS OF CARDIOMYOPATHY AND RELATED DISORDERS AMONG THE GENERAL PUBLIC AND THE SUPPORT AND INFORMATION AVAILABLE TO PEOPLE WITH CARDIOMYOPATHY AND RELATED CONDITIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Cardiomyopathy UK
75a Woodside Road
Amersham
Buckinghamshire
- Ffôn:
- 01494791224
- E-bost:
- joel@cardiomyopathy-icon.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window