Ymddiriedolwyr FOX ANGELS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1183633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lynne Driscoll Cadeirydd 13 March 2019
Dim ar gofnod
Tracie Jean Williams Ymddiriedolwr 19 December 2024
Dim ar gofnod
Neil Featherby Ymddiriedolwr 28 September 2024
Norfolk and Norwich Animal Support
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Leslie Hemstock Ymddiriedolwr 17 August 2024
Dim ar gofnod
Janet Watkins Ymddiriedolwr 22 August 2023
Dim ar gofnod
Paul Christian Chapman Ymddiriedolwr 02 October 2021
Dim ar gofnod
Danielle Donelly Ymddiriedolwr 13 March 2019
Dim ar gofnod