ymddiriedolwyr ISLAMIC OUTREACH PROJECT
Rhif yr elusen: 1186933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naveed Ahmed | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Mir Aman Ullah | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Muhammad Qasim Iqbal | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Mohammed Shafiq | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Mohammed Saleem Hussain | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Dr Irfan Jehangir | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Ayub Pervaz | Ymddiriedolwr | 29 December 2019 |
|
|
||||
Mohammed Pervaiz Khan | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.