Ymddiriedolwyr THE ROCHDALE SOCIETY OF MODEL AND EXPERIMENTAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 1181083

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John David Schofield | Cadeirydd | 04 October 2019 |
|
|
||||
Norman Royds | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
DAVID CORNELIUS INGHAM | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Kenneth Gordon Potts | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|||||
Geoffrey Hilton | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Michael John Foster | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Larry Quinn | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
ROBERT HAYTER | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
RODNEY HUME HARTLEY | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.