SHAHEEDI BUNGA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/training The Prevention Or Relief Of Poverty Religious Activities Amateur Sport
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 30 Awst 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baljinder Singh Varaich | Cadeirydd | 10 June 2015 |
|
|
||||
Sukhdev Singh | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Singh Baljinder | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Daljinder Singh Gill | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Balinder Singh Samra | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Boota Singh Gill | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Jasvir Singh Gill | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.65k | £9.62k | £11.69k | £12.66k | £15.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.29k | £9.12k | £17.27k | £12.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 25 Medi 2024 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 25 Medi 2024 | 233 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 20 Medi 2024 | 593 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 20 Medi 2024 | 593 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 22 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 25 Mawrth 2021 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 25 Mawrth 2021 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE SIKH RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF MEETINGS FOR RELIGIOUS OBSERVANCE, THE PROVISION OF LECTURES AND CLASSES FOR RELIGIOUS EDUCATION, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS AND SUPPORTING RELATED ACTIVITIES INVOLVING THE WIDER COMMUNITY WHICH ADVANCE THE SIKH RELIGION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 BECKETT ROAD
LEICESTER
LE5 0HE
- Ffôn:
- 07872606373
- E-bost:
- Shaheedibungauk@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window