Ymddiriedolwyr SHAHEEDI BUNGA
Rhif yr elusen: 1185103

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baljinder Singh Varaich | Cadeirydd | 10 June 2015 |
|
|
||||
Sukhdev Singh | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Singh Baljinder | Ymddiriedolwr | 13 January 2019 |
|
|
||||
Daljinder Singh Gill | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Balinder Singh Samra | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Boota Singh Gill | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Jasvir Singh Gill | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.