SLT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust was established for the public benefit with the purpose of providing recreational facilities in the interest of social welfare. During the period the Trust has carried out their objectives through the provision of a range of leisure and recreation services across Gt Yarmouth and East Suffolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Cyfanswm incwm:
£4,674,802
Roddion a chymynroddion | £428 | |
Weithgareddau elusennol | £1.60m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.70m | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £1.38m |
Cyfanswm gwariant:
£4,593,549
Codi arian | £210.62k | |
Weithgareddau elusennol | £4.38m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £146,912 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £210.62k | |
Gwariant elusennol | £4.38m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £81.25k |
Pobl

195 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Murray | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Kathleen Grant | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Wilson-Sutter | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Andrew Cook | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
Keith Ibbetson | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|
||||
STEPHEN ARDLEY | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
|||||
Jamie Starling | Ymddiriedolwr | 06 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £428 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.70m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | |
|
Incwm - Arall | £1.38m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £210.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £507.04k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £920.53k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.54m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 06 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE; AND/OR 2. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF COMMUNITY ROOMS AND OTHER FACILITIES FOR THE USE BY THE PUBLIC AT LARGE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES; AND OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS; AND/OR 3. TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN ALL FORMS OF HEALTHY RECREATION BOTH INDOORS AND OUTDOORS AND, IN PARTICULAR, WATER SPORTS ACTIVITIES BY THE FOLLOWING MEANS (INTER ALIA): (A) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF BOATING AND SAILING FACILITIES BOTH INLAND AND ON THE FORESHORE FOR THE GENERAL PUBLIC FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS; (B) TO PROVIDE LIFEGUARDS TO PROMOTE SAFE USE OF SUCH FACILITIES AND WHERE REQUIRED TO PROVIDE RELIEF TO THOSE IN NEED OF HELP OF ANY KIND; AND/OR 4. TO ADVANCE AWARENESS, KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF THE ARTS IN ALL FORMS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DRAMA, DANCE, SCULPTURE, PAINTING, MUSIC, SINGING, CINEMA AND LITERATURE; AND/OR 5. TO ADVANCE THE EDUCATION (BOTH ACADEMIC AND VOCATIONAL) OF THE PUBLIC AND, IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) YOUNG PEOPLE FROM THE AGE OF 16 IN SUBJECTS OF SPORTS, SPORTS MANAGEMENT AND RELATED SUBJECTS, WITH A PARTICULAR FOCUS ON (BUT NOT LIMITED TO) GENERAL SPORTS, RECREATION, FOOTBALL, HEALTH AND FITNESS; AND/OR 6. THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH BY PROVIDING SPECIALIST EXERCISE PROGRAMMES FOR THOSE WHO HAVE A HEALTH CONDITION OR AT RISK OF HEALTH CONDITION, ARISING FROM A SEDENTARY OR INACTIVE LIFESTYLE; AND/OR 7. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONSISTENT WITH THE ABOVE AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Greenhouse
Barnards Way
Lowestoft
Suffolk
NR32 2HD
- Ffôn:
- 01502807020
- E-bost:
- accounts@sltgroup.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window