THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CUTHBERT WITH ST MATTHIAS EARL'S COURT

Rhif yr elusen: 1182543
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Cuthbert's PCC has the responsibility of co-operating with the Vicar in promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It also has the responsibilities for the maintenance and upkeep of the buildings and contents of the Church and The Philbeach Halls complex.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £223,540
Cyfanswm gwariant: £224,047

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kensington And Chelsea

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST CUTHBERT'S CHURCH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paul Andrew Bagott Cadeirydd 20 March 2013
INTERNATIONAL STUDENTS' CLUB (CHURCH OF ENGLAND) LTD
Derbyniwyd: Ar amser
THE HONOURABLE CHARLOTTE OLIPHANT BOUNTY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF THE REVEREND HENRY WESTALL FOR POOR
Derbyniwyd: Ar amser
THE SOCIETY OF OUR LADY OF PEW IN WESTMINSTER ABBEY
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Andrew Drake Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Brian Edward Parsons Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
Bill Troop Ymddiriedolwr 25 January 2015
Dim ar gofnod
Paul David Scutt Ymddiriedolwr 24 April 2014
Dim ar gofnod
Dr Nicholas Jackson Brett Green Ymddiriedolwr 25 April 1994
CHARITY OF THE REVEREND HENRY WESTALL FOR POOR
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £291.41k £192.81k £188.95k £172.75k £223.54k
Cyfanswm gwariant £212.34k £213.67k £160.58k £173.16k £224.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.53k N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 06 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 06 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 09 Tachwedd 2022 9 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 09 Tachwedd 2022 9 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 08 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
50 Philbeach Gardens
Earls Court
London
SW5 9EB
Ffôn:
02073703263