Hanes ariannol USURP ART

Rhif yr elusen: 1183720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/06/2020 04/06/2021 04/06/2022 04/06/2023 04/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.79k £20.71k £1.53k £4.99k £7.44k
Cyfanswm gwariant £5.38k £7.38k £879 £756 £553
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £20.20k N/A N/A N/A