HEART OF LOVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To empower and transform women's and children's lives in the UK and Africa. Children are given the tools to thrive in a safe, supportive environment through collaboration advocacy, delivering critical services and achieving their fullest potential. We provide: counselling, support in setting goals, family day trips and mentoring.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Milton Keynes
- Llundain Fwyaf
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 09 Hydref 2019: CIO registration
- HEART OF LOVE (Enw gwaith)
- U CAN DO IT FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Gbayagula | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Susan Rogers | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £15.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £15.80k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.80k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 29 Medi 2024 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Gorffennaf 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 21 Mai 2024 | 448 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 21 Mai 2024 | 448 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 28 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 19 Mawrth 2021 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Oct 2019 as amended on 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH LEARNING DIFFICULTIES, AUTISM AND A VARIETY OF OTHER PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES IN LONDON AND MILTON KEYNES AND THE SURROUNDING AREAS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF RESPITE CARE SESSIONS AND WORKSHOPS IN MUSIC POETRY, ART AND COMMUNICATION AND SOCIAL TECHNIQUES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 Downing Close
Bletchley
MILTON KEYNES
MK3 6EP
- Ffôn:
- 07309756248
- E-bost:
- Info@ucandoitcyf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window