CHALLENGING MND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG THOSE SUFFERING WITH MOTOR NEURONE DISEASE, BY IMPROVING THEIR QUALITY OF LIFE THROUGH THE PROVISION OF A FINANCIAL GRANT TO ENABLE THEM TO COMPLETE A PARTICULAR EVENT OR CHALLENGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Gibson | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Tarzem Singh Shoker | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Jane Watson | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
Alexander John Gibson | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.51k | £110.59k | £161.99k | £592.04k | £413.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.53k | £143.35k | £65.53k | £305.88k | £404.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £259.26k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £277.66k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £55.12k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £148.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £157.79k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Mar 2019 as amended on 22 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
The promotion and protection of good health among those suffering with Motor Neurone Disease, by improving their quality of life through the provision of a financial grant to either enable them to complete a particular event or challenge, or as a contribution towards the provision of equipment or services to meet the needs of everyday life. To relieve financial hardship or to enable respite breaks among persons caring for those suffering with Motor Neurone Disease, the provision of a financial grant will be awarded.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit L Radford Business Centre
Radford Way
Billericay
Essex
CM12 0BZ
- Ffôn:
- 07702118749
- E-bost:
- info@challengingmnd.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window