COLCHESTER JAMIAH MASJID CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education/training for children and Adults and cultural activities Religious Activities: Regular prayers Other religious activities with accordance with sunnah
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 July 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2019: CIO registration
- North East Essex Muslim Association (NEEMA) (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Shamim Rashid | Cadeirydd | 07 December 2020 |
|
|
||||
Shahin Rashid | Ymddiriedolwr | 08 May 2025 |
|
|
||||
Faisal Kamal Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Mishba Uddin | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
Mohammed Koysor Chowdhury | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
MD Nazrul Hoque Mustaque | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Umar Nuhu Ramadan | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Motin Miah | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Mashukur Rahman | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/07/2020 | 22/07/2021 | 22/07/2022 | 22/07/2023 | 22/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £30 | £210 | £120 | £120 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Gorffennaf 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Gorffennaf 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2025 | 334 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Gorffennaf 2023 | 21 Ebrill 2025 | 334 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2025 | 699 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Gorffennaf 2022 | 20 Ebrill 2025 | 699 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Gorffennaf 2021 | 19 Ebrill 2025 | 1063 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Gorffennaf 2021 | 19 Ebrill 2025 | 1063 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 22 Gorffennaf 2020 | 07 Mehefin 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 22 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1461 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 17 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PEACEFULLY ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN ACCORDANCE WITH QURAN AND SUNNAH WITHOUT GEOGRAPHIC RESTRICTION AND IN ALL ASPECTS INCLUDING EDUCATION AND RELIEF FROM POVERTY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Colchester Jamiah Mosque
2-3 Priory Street
COLCHESTER
CO1 2PY
- Ffôn:
- 07957135994
- E-bost:
- info@theneema.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window