THE BORROWDALE INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1181396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of a hall for the leisure and education of residents and visitors to the valley

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £73,749
Cyfanswm gwariant: £56,879

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mawrth 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 223579 THE BORROWDALE INSTITUTE
  • 03 Ionawr 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Dixon Cadeirydd 20 May 2019
Dim ar gofnod
Margaret Julia Braithwaite Ymddiriedolwr 02 August 2023
Dim ar gofnod
Penelope Mary deZouche Cooke Ymddiriedolwr 02 August 2023
Dim ar gofnod
Rev Dr Mark Radcliffe Ymddiriedolwr 02 August 2023
SACRED SPACE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
John Postans Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Lewis Harrison Ymddiriedolwr 21 January 2019
Dim ar gofnod
Pamela Cooke Ymddiriedolwr 21 January 2019
Dim ar gofnod
Ralf Smits Ymddiriedolwr 21 January 2019
Dim ar gofnod
Craig Fearon Ymddiriedolwr 21 January 2019
Dim ar gofnod
Adrian Paye Ymddiriedolwr 21 January 2019
Dim ar gofnod
Rev Charles Henry Hope Ymddiriedolwr 17 January 2019
ABRAHAM FISHER'S FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BORROWDALE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BATTERSBY HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BRAITHWAITE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF KESWICK ST JOHN'S
Derbyniwyd: Ar amser
KESWICK AREA FOOD SHARE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KESWICK ST JOHN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
TWO'S COMPANY KESWICK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.31k £250.87k £103.90k £33.69k £73.75k
Cyfanswm gwariant £19.00k £179.36k £222.67k £58.88k £56.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.64k £13.68k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Chwefror 2024 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 26 Chwefror 2024 26 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 02 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 08 Chwefror 2021 8 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Borrowdale Institute
Rosthwaite
KESWICK
CA12 5XB
Ffôn:
01768777671
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael