SEACROFT FRIENDS AND NEIGHBOURS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to support over 60's living in Seacroft, Leeds who are in need by reason of their age, ill health, disability financial hardship or other disadvantage. We provide practical help, information, advice and activities to enable people to maintain independence, health and social contacts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £165,276 o 2 gontract(au) llywodraeth a £15,628 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirley Dann | Cadeirydd | 14 May 2019 |
|
|
||||
John Scott | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Sheonagh Clarke | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Graham Hyde | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
MICHAEL FIRTH | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Pearl Allen | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.96k | £284.29k | £245.43k | £244.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.97k | £224.69k | £198.83k | £218.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £165.28k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £169.74k | £206.82k | £204.12k | £15.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Awst 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Awst 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 14 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS AGED 60 OR OVER WHO ARE IN NEED BY REASON OF THEIR AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF ASSISTANCE INCLUDING INFORMATION ADVICE AND SUPPORT, TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chapel FM Arts Centre
Old Seacroft Chapel
1081 York Road
LEEDS
LS14 6JB
- Ffôn:
- 01132734979
- E-bost:
- CAROL.NSGN@OUTLOOK.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window