CHURCH KIRK REGENERATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To conserve, repair and improve St James' Church, Church Kirk, Accrington and to develop its use as a site to advance education and to provide or assist in the provision of facilities in the interests of social welfare for recreation or other leisure time occupation of individuals who have need of such facilities, with the object of improving their conditions of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Stuart Eaves | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Cath Holmes | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|||||
Ian Garbett | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Graham Peter Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £684 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £421 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2024 | 320 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Rhagfyr 2024 | 320 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ebrill 2022 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ebrill 2022 | 63 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO CONSERVE MAINTAIN, PRESERVE, REPAIR AND IMPROVE THE FABRIC, FITTINGS, FURNISHINGS OF ST JAMES’ CHURCH, CHURCH KIRK, ACCRINGTON AND TO DEVELOP ITS USE AS A SITE TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
ST JAMES’ CHURCH, CHURCH KIRK, ACCRINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Warmden Avenue
ACCRINGTON
Lancashire
BB5 2PR
- Ffôn:
- 07812 076 753
- E-bost:
- ChurchKirkRT@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window