THE IRON AND STEEL INDUSTRY TRAINING (WEST MIDLANDS) TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides training and education finance to support employees in companies in the metals industry in the United Kingdom, giving preference to metal industry employees in the West Midlands.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 314211 THE CHARITY FUND OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF TIN ...
- 01 Chwefror 1983: Cofrestrwyd
- 04 Medi 2017: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.87k | £5.87k | £2.72k | £639 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.26k | £147.23k | £140.94k | £47.40k | £26.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2016 | 29 Mai 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2015 | 31 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2014 | 30 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 14 SEPTEMBER 1982 AS AMENDED BY A SCHEME DATED 10 FEBRUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING, BUILDING, EQUIPPING, MANAGING, MEETING THE OPERATING COSTS OF AND SUPPORTING GENERALLY A TRAINING CENTRE IN THE WEST MIDLANDS FOR THE PURPOSE OF PROVIDING TRAINING FACILITIES FOR PERSONS EMPLOYED OR INTENDING TO BE EMPLOYED IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY.
Maes buddion
WEST MIDLANDS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window