ymddiriedolwyr LAWRENCE CLOISTERS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1184902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (82 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
judith lindsey gower | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|||||
Allison Deborah Lane | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Frank Freeman | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Thomas Keith Golds | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
James Robert Davis | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Paramjit Singh Dev | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|||||
Dunstan King | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.