Hanes ariannol BUGSWORTH BASIN HERITAGE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 513405
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/08/2018 | 30/08/2019 | 30/08/2020 | 30/08/2021 | 30/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.24k | £11.74k | £24.94k | £13.54k | £5.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.34k | £8.26k | £19.05k | £9.39k | £3.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.