Hanes ariannol INTERESTELAR

Rhif yr elusen: 1183947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/03/2020 20/03/2021 20/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.00k £2.52k £4.68k £33.87k £33.85k
Cyfanswm gwariant £43 £79 £618 £8.21k £9.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £33.85k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £33.75k N/A