INTERESTELAR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Interestelar promotes voluntary work among health professionals. Health Professionals can develop their own initiatives to promote good health habits and provide health education to the general population in any part of the world. We intend to fund raise money with the ultimate goal of setting up a respite centre, not only for patients with severe chronic illnesses but also for their carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £33,845 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Sbaen
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Cristina Lopez Peig | Cadeirydd | 07 January 2019 |
|
|
||||
Dr Olatz Begona Heredia Diez | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Jose Luis Montes Buera | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
Dr Vidaltxo Martinez Elizari | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/03/2020 | 20/03/2021 | 20/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £2.52k | £4.68k | £33.87k | £33.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43 | £79 | £618 | £8.21k | £9.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £33.85k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £33.75k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2022 | 28 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PRESERVE AND PROMOTE THE HEALTH OF PEOPLE SUFFERING FROM MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BUT ALSO THE HEALTH OF THEIR CARERS AND GENERAL PUBLIC IN ANY PART OF THE WORLD, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING EDUCATION RELATED TO HEALTH PROMOTION THROUGH THE PROVISION OF LECTURES, BOOKS, LEAFLETS AND THE PUBLICATION OF NEWSLETTERS AND BY RAISING AWARENESS AND ORGANISING ACTIVITIES TO SUPPORT THE COMMUNITY STRUCTURES IN ANY PART OF THE WORLD WHICH HAVE A PROVEN BENEFICIAL EFFECT IN GENERAL HEALTH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 BLACKWELL CLOSE
LONDON
N21 1UL
- Ffôn:
- 07971871858
- E-bost:
- interestelar.es@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window