Hanes ariannol HEARTS TOGETHER
Rhif yr elusen: 1183181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.51k | £258.12k | £757.24k | £1.15m | £410.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247.46k | £347.80k | £320.85k | £339.09k | £400.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.88k | £366.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £66.66k | £16.55k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £231.09k | £930.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £2.17k | £27.24k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £522.27k | £232.85k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.70k | £3.07k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £195.81k | £58 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £287.99k | £304.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £32.26k | £35.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £16.73k | £28.50k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £608 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.