BECAUSE YOUR LIFE COUNTS

Rhif yr elusen: 1184367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a locally based charity that aims to provide education and information to young people and the general public. We do this by providing presentations on road safety at local schools and events. These sessions often use modern technology such as VR headsets/Simulators to make the sessions interactive. We also provide funding to which allow young people to participate in road safety courses.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £40
Cyfanswm gwariant: £1,276

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Caerl?r
  • Dinas Coventry
  • Solihull
  • Swydd Warwig
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Gorffennaf 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Glenn Hartwell Ymddiriedolwr 22 February 2022
Dim ar gofnod
Raymond Leonard Sheaf Ymddiriedolwr 18 November 2020
Dim ar gofnod
Darryn Majury Ymddiriedolwr 18 June 2019
Dim ar gofnod
JOSHPREET SINGH SANDHU Ymddiriedolwr 18 June 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.10k £5.50k £627 £127 £40
Cyfanswm gwariant £2.81k £4.10k £697 £709 £1.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 26 Gorffennaf 2024 176 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 26 Gorffennaf 2024 176 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 29 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 28 Chwefror 2023 27 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 02 Chwefror 2022 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 WHEELWRIGHT BUILDINGS
4 WHEELWRIGHT BUILDINGS
HEN LANE
COVENTRY
CV6 4LB
Ffôn:
08001182001
Gwefan:

bylc.co.uk