WEST HALLAM CENTRE AND RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide premises for the use of members of the village and surrounding area of West Hallam.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 31 Hydref 1983: Cofrestrwyd
- WEST HALLAM COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ROGER GREEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew James Hitchcock | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
JACQUELINE RUTH STOREY | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
CHARLES RICHARD BROOKS | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|||||
CHRISTOPHER IAN HARTSHORN | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
||||
DAVE THACKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATE GRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IVOR PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE JAMISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.90k | £23.11k | £26.77k | £22.57k | £138.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.19k | £16.31k | £25.64k | £34.24k | £33.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.62k | £9.67k | £2.23k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 06 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 19 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 07 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME N228(S) OF 7 OCTOBER 1982 82.
Gwrthrychau elusennol
(A) PROVISION AND MAINTENANCE OF A COMMUNITY CENTRE AND RECREATION GROUND FOR BENEFIT OF INHABITANTS OF THE PARISH OF WEST HALLAM AND NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS O LIFE, (B) PROVISION OF A YOUTH CENTRE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF UNDER 25 RESIDENTS.
Maes buddion
WEST HALLAM AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Station Rd
West Hallam
Derbyshire
DE7 6GX
- Ffôn:
- 07796908189
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window