ymddiriedolwyr BRISTOL AND BATH PARKS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1182217
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert John Acton-Campbell | Cadeirydd | 26 February 2019 |
|
|
||||
Helen Hobbs | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Megan Belcher | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Jack Gibbon | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Roy Kareem | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Karen Jane Gill | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.