WHERE I WANT TO LIVE

Rhif yr elusen: 1187240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Where I want to Live is a national charity that will provide a toolkit to enable users to gain a true understanding of their ambitions with regards future living options. The toolkit will also define the living options and provide signposting to resources. The signposting will facilitate understanding so that all beneficiaries are able to be involved in planning future living arrangements.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £20,320
Cyfanswm gwariant: £19,838

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Ionawr 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ROBERTO MORELLI Cadeirydd 10 December 2019
Dim ar gofnod
NEIL HOWELL BEVAN Ymddiriedolwr 16 July 2021
Dim ar gofnod
GRAEME PETER CARD Ymddiriedolwr 15 December 2020
HUGHENDEN VALLEY VILLAGE HALL AND KING GEORGE'S FIELD
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH BUCKS DOWN'S SYNDROME GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Anthony Burman Ymddiriedolwr 10 December 2019
THE BRENDON HILLS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOCHHAUSER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CITY RUGBY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOSNAM FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
TUTOR THE NATION
Derbyniwyd: Ar amser
H AND M CASTANG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
RECYCLING OF USED PLASTICS LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
SEA SANCTUARIES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
The Lord Leonard and Lady Estelle Wolfson Foundation
Derbyniwyd: Ar amser
M D C JENKS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Louise Keevil Ymddiriedolwr 10 December 2019
THE GORDON RUSSELL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ALI TOUTOUNCHI Ymddiriedolwr 10 December 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.00k £1.57k £18.71k £6.11k £20.32k
Cyfanswm gwariant £2.17k £6.49k £20.07k £12.16k £19.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £19.46k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 17 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 29 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 04 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Laytons Solicitors
2 More London Riverside
London
SE1 2AP
Ffôn:
02078428000